SANTONJA GASO ALBERTO
Informe ejecutivo de SANTONJA GASO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTONJA GASO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDROELECTRICA LOS BATANES SA | Administrador Unico | 03/06/2020 |
VINCULACIONES DE SANTONJA GASO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTONJA GASO ALBERTO
Empresa: HIDROELECTRICA LOS BATANES SA
Administrador Unico
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 1023, F 127, S 8, H V 14035, I/A 16 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-46
Empresa: ALSANGAS SL
Administrador Unico
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10571, L 7852, F 203, S 8, H V 184446, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-46
Empresa: ALSANGAS SL
Administrador Unico
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10571, L 7852, F 203, S 8, H V 184446, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-46
Empresa: ALSANGAS SL
Socio Único
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10571, L 7852, F 203, S 8, H V 184446, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-46
Empresa: HIDROELECTRICA LOS BATANES SA
Administrador Unico
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 1023, F 127, S 8, H V 14035, I/A 13 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-46
Empresa: HIDROELECTRICA LOS BATANES SA
Administrador Unico
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 1023, F 126, S 8, H V 14035, I/A 11 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-46
Empresa: HIDROELECTRICA LOS BATANES SA
Administrador Unico
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 1023, F 126, S 8, H V 14035, I/A 10 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-46
Empresa: HIDROELECTRICA LOS BATANES SA
Administrador Unico
- Santonja Gaso Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711, L 1023, F 126, S 8, H V 14035, I/A 9 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-46
Información de SANTONJA GASO ALBERTO
Mostramos los datos de SANTONJA GASO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTONJA GASO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos