SANTIVERI FIGUEROLA JOSE
Informe ejecutivo de SANTIVERI FIGUEROLA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTIVERI FIGUEROLA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA | Apoderado | 22/02/2019 | |
AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA | Administrador Unico | 26/08/2015 | 22/02/2019 |
AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA | Apoderado | 31/12/2012 | 22/02/2019 |
VINCULACIONES DE SANTIVERI FIGUEROLA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIVERI FIGUEROLA JOSE
Empresa: AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ramis Jovells Isabel
- Santiveri Figuerola Jose
- Santiveri Figuerola Jose
- Serveto Puig Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 96, S 8, H L 2493, I/A 14 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-25
Empresa: AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA
Administrador Unico
- Santiveri Figuerola Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 96, S 8, H L 2493, I/A 14 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-25
Empresa: AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA
Administrador Unico
- Santiveri Figuerola Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 58, S 8, H L 2493, I/A 12 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-25
Empresa: AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA
Apoderado
- Santiveri Figuerola Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 162, S 8, H L 2493, I/A 11 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-25
Información de SANTIVERI FIGUEROLA JOSE
Mostramos los datos de SANTIVERI FIGUEROLA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIVERI FIGUEROLA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos