SANTIUSTE GARAY MARIA
Informe ejecutivo de SANTIUSTE GARAY MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTIUSTE GARAY MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E-BUSINESS AND E-FINANCE SOLUTIONS CONSULTING SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2015 | 14/10/2016 |
XHARE MOMENTS SL | Secretario | 08/01/2015 | 26/05/2015 |
XHARE MOMENTS SL | Consejero | 08/01/2015 | 26/05/2015 |
VINCULACIONES DE SANTIUSTE GARAY MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIUSTE GARAY MARIA
Empresa: THE EXOTIC CONCEPT SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Rodrigo Estefania
- Santiuste Garay Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33440 , F 218, S 8, H M 601986, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
Empresa: EROTIC CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Quintana Ibañez Zigor
- Garmendia Sanz Carlos Manuel
- Martinez Rodrigo Tania
- Santiuste Garay Maria
Presidente
Secretario
- Santiuste Garay Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 185, S 8, H M 593724, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: THE EXOTIC CONCEPT SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Rodrigo Estefania
- Santiuste Garay Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33440 , F 216, S 8, H M 601986, I/A 1 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Empresa: EROTIC CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Quintana Ibañez Zigor
- Garmendia Sanz Carlos Manuel
- Martinez Rodrigo Tania
- Santiuste Garay Maria
Presidente
Secretario
- Santiuste Garay Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32985 , F 183, S 8, H M 593724, I/A 1 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Información de SANTIUSTE GARAY MARIA
Mostramos los datos de SANTIUSTE GARAY MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIUSTE GARAY MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos