SANTIN GARCIA RAMIRO
Informe ejecutivo de SANTIN GARCIA RAMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTIN GARCIA RAMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADO OLATXU SL | Administrador Unico | 15/03/2021 | |
SUPERMERCADO OLATXU SL | Liquidador | 15/03/2021 | 15/03/2021 |
OKINTZA SL | Administrador Unico | 27/05/2011 | 04/12/2018 |
ASIG SL | Administrador Unico | 30/05/2011 | 04/12/2018 |
VINCULACIONES DE SANTIN GARCIA RAMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIN GARCIA RAMIRO
Empresa: SUPERMERCADO OLATXU SL
Liquidador
- Santin Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 91, S 8, H BI 8407, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
Empresa: SUPERMERCADO OLATXU SL
Administrador Unico
- Santin Garcia Ramiro
Liquidador
- Santin Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 91, S 8, H BI 8407, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-48
Empresa: ASIG SL
Administrador Unico
- Santin Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 208, S 8, H BI 115,B , I/ 9 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-48
Empresa: OKINTZA SL
Administrador Unico
- Santin Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21 , F 188, S 8, H BI 299,B , I/ 7 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-48
Empresa: ASIG SL
Administrador Unico
- Santin Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 208, S 8, H BI 115,B , I/ 8 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-48
Empresa: OKINTZA SL
Administrador Unico
- Santin Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21 , F 188, S 8, H BI 299,B , I/ 6 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-48
Información de SANTIN GARCIA RAMIRO
Mostramos los datos de SANTIN GARCIA RAMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIN GARCIA RAMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos