SANTIAGO TROMPETA JAIME
Informe ejecutivo de SANTIAGO TROMPETA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTIAGO TROMPETA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILL VALOR CENTER SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
ALPETRES INVESTENT SL | Apoderado | 17/04/2023 | |
ECOGENERA PLUS SL | Apoderado | 25/03/2021 | |
RIGUSA EXPLOTACIONES SL | Apoderado | 12/03/2021 | |
FERMARAD INVESTMENT SL | Apoderado | 03/02/2017 | |
FINANCIERA PUBLICREDIT SL | Apoderado | 05/01/2017 | |
DIK BAXTER 25 SL | Apoderado | 20/11/2015 | |
PUBLICREDIT SL | Apoderado | 22/09/2014 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO TROMPETA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO TROMPETA JAIME
Empresa: HUCAFE INVESTMENT PRIORITY SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 7, S 8, H VI 21333, I/A 8 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-01
Empresa: VILL VALOR CENTER SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45016 , F 112, S 8, H M 792324, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: ALPETRES INVESTENT SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45017 , F 193, S 8, H M 792353, I/A 2 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Empresa: ECOGENERA PLUS SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41612 , F 62, S 8, H M 737227, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: RIGUSA EXPLOTACIONES SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41581 , F 172, S 8, H M 736695, I/A 2 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Empresa: HUCAFE INVESTMENT PRIORITY SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39440 , F 63, S 8, H M 700221, I/A 2 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Empresa: FERMARAD INVESTMENT SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33929 , F 26, S 8, H M 610586, I/A 2 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: FINANCIERA PUBLICREDIT SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31786 , F 161, S 8, H M 571969, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Empresa: DIK BAXTER 25 SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25953 , F 162, S 8, H M 467790, I/A 9 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Empresa: PUBLICREDIT SL
Apoderado
- Santiago Trompeta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32629 , F 110, S 8, H M 450384, I/A 15 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Información de SANTIAGO TROMPETA JAIME
Mostramos los datos de SANTIAGO TROMPETA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO TROMPETA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos