SANTIAGO RUIZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANTIAGO RUIZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTIAGO RUIZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFECCIONES LOSE SL | Administrador Unico | 22/04/2010 | |
DILAMO SA | Administrador Unico | 22/04/2010 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO RUIZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO RUIZ FRANCISCO
Empresa: DILAMO SA
Administrador Unico
- Santiago Ruiz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 220, F 103, S 8, H MA 8534, I/A 10 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-29
Empresa: DILAMO SA
Administrador Unico
- Santiago Ruiz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 220, F 103, S 8, H MA 8534, I/A 8 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-29
Empresa: DILAMO SA
Administrador Unico
- Santiago Ruiz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 220, F 102, S 8, H MA 8534, I/A 7 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Empresa: DILAMO SA
Administrador Solidario
- Santiago Ruiz Francisco
- Trigueros Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307, L 220, F 102, S 8, H MA 8534, I/A 7 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Empresa: CONFECCIONES LOSE SL
Administrador Unico
- Santiago Ruiz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026, L 939, F 42, S 8, H MA 11428, I/A 5 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Empresa: CONFECCIONES LOSE SL
Administrador Solidario
- Santiago Ruiz Francisco
- Trigueros Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026, L 939, F 42, S 8, H MA 11428, I/A 5 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Información de SANTIAGO RUIZ FRANCISCO
Mostramos los datos de SANTIAGO RUIZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO RUIZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos