SANTIAGO PONCE PEREZ
Informe ejecutivo de SANTIAGO PONCE PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTIAGO PONCE PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PONCE FACHADAS ARQUITECTONICAS SL | Administrador Unico | 19/04/2010 | |
CARPINTERIA METALICA JOAQUIN PONCE SL | Administrador Unico | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO PONCE PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO PONCE PEREZ
Empresa: DESARROLLO DEL CONDADO SA
Consejero
- Daza Lopez Manuela
- Huelva Betanzos Amaro
- Naranjo Diaz Manuel
- Rodriguez Galiano Miguel
- Santiago Ponce Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 150, S 8, H H 3104, I/A 19 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-21
Empresa: DESARROLLO DEL CONDADO SA
Consejero
- Burrero Salazar Eulogio
- Pichardo Romero Laura
- Rodriguez Galiano Miguel
- Santiago Ponce Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 159, F 225, S 8, H H 3104, I/A 18 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-21
Empresa: PONCE FACHADAS ARQUITECTONICAS SL
Administrador Unico
- Santiago Ponce Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 197, S 8, H H 18485,H , I/ 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-21
Administrador Unico
- Santiago Ponce Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 6, S 8, H H 11232,H , I/ 4 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-21
Información de SANTIAGO PONCE PEREZ
Mostramos los datos de SANTIAGO PONCE PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO PONCE PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos