SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE SANTIAGO VARGAS SA | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
FERRESOL ENERGIAS SL | Administrador Unico | 22/04/2010 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO
Empresa: JOSE SANTIAGO VARGAS SA
Administrador Unico
- Santiago Pelaez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 3471, I/A 37 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-14
Empresa: JOSE SANTIAGO VARGAS SA
Administrador Solidario
- Santiago Pelaez Jose Alberto
- Santiago Pelaez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 3471, I/A 37 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-14
Empresa: JOSE SANTIAGO VARGAS SA
Administrador Solidario
- Santiago Pelaez Jose Alberto
- Santiago Pelaez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 81, S 8, H CO 3471, I/A 35 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-14
Empresa: JOSE SANTIAGO VARGAS SA
Administrador Solidario
- Santiago Pelaez Jose Alberto
- Santiago Pelaez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 80, S 8, H CO 3471, I/A 34 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-14
Empresa: JOSE SANTIAGO VARGAS SA
Administrador Solidario
- Santiago Pelaez Jose Alberto
- Santiago Pelaez Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 137, S 8, H CO 3471, I/A 29 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-14
Empresa: FERRESOL ENERGIAS SL
Administrador Unico
- Santiago Pelaez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 31, S 8, H CO 29870, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-14
Información de SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO PELAEZ JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos