SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTCLAU SOLUCIONS IMMOBILIARIES SL | Administrador Solidario | 09/04/2018 | |
LRS VALLES INVERSIONS SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2016 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE
Empresa: MONTCLAU SOLUCIONS IMMOBILIARIES SLL
Administrador Solidario
- Lopez Molist Maria De Las Mercedes
- Santiago Morales Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 65, S 8, H B 429288, I/A 5 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Empresa: LRS VALLES INVERSIONS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Molist Maria De Las Mercedes
- Santiago Morales Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45384 , F 106, S 8, H B 486075, I/A 1 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-08
Empresa: MONTCLAU SOLUCIONS IMMOBILIARIES SLL
Administrador Unico
- Santiago Morales Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 64, S 8, H B 429288, I/A 3 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08
Empresa: MONTCLAU SOLUCIONS IMMOBILIARIES SLL
Administrador Unico
- Santiago Morales Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43418 , F 64, S 8, H B 429288, I/A 2 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-08
Información de SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO MORALES FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos