SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS DE CARPINTERIA Y DISEÑO SL | Socio Unico | 21/03/2022 | |
INICIATIVAS DE CARPINTERIA Y DISEÑO SL | Administrador Unico | 21/03/2022 | |
MALLAS SANJI SL | Administrador Unico | 14/02/2019 | |
J. DOALLO MARCOS SL | Administrador Unico | 22/12/2016 | |
DOALLO Y DOALLO SL | Administrador Unico | 22/12/2016 | |
MALLAS SANJI SL | Apoderado Mancomunado | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER
Empresa: PROMOTORA SURLACHAR SL
Liquidador Solidario
- Santiago Martin Francisco Javier
- Santiago Martin Jose
- Santiago Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 50, S 8, H GR 22606, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-18
Empresa: PROMOTORA SURLACHAR SL
Administrador Solidario
- Santiago Martin Francisco Javier
- Santiago Martin Jose
- Santiago Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 50, S 8, H GR 22606, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-18
Administrador Unico
- Santiago Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 34, S 8, H C 54302, I/A 2 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-15
Nuevo Socio Único
- Santiago Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 34, S 8, H C 54302, I/A 2 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-15
Empresa: MALLAS SANJI SL
Administrador Unico
- Santiago Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 142, S 8, H GR 31165, I/A 6 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-18
Empresa: DOALLO Y DOALLO SL
Administrador Unico
- Santiago Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 183, S 8, H C 4880, I/A 6 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-15
Empresa: J. DOALLO MARCOS SL
Administrador Unico
- Santiago Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 16, S 8, H C 28108, I/A 4 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-15
Empresa: MALLAS SANJI SL
Apoderado Mancomunado
- Santiago Martin Francisco Javier
- Santiago Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 66, S 8, H GR 31165, I/A 3 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-18
Empresa: MALLAS SANJI SL
Administrador Mancomunado
- Santiago Martin Francisco Javier
- Santiago Martin Jose
- Santiago Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 63, S 8, H GR 31165, I/A 2 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-18
Información de SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO MARTIN FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos