SANTIAGO MARCOS IRENE
Informe ejecutivo de SANTIAGO MARCOS IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTIAGO MARCOS IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRTRANS EXPRES SL | Administrador Unico | 09/11/2011 | |
GRUPO IRTRANS SL | Socio Unico | 23/03/2011 | |
GRUPO IRTRANS SL | Administrador Unico | 23/03/2011 | |
IRTRANS LOGISTICA SL | Administrador Unico | 14/03/2011 | |
IRTRANS SL | Administrador Unico | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO MARCOS IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO MARCOS IRENE
Empresa: IRTRANS EXPRES SL
Administrador Unico
- Santiago Marcos Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 137, S 8, H AS 43056, I/A 1 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-33
Empresa: GRUPO IRTRANS SL
Administrador Unico
- Santiago Marcos Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 13, S 8, H AS 42249, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-33
Empresa: GRUPO IRTRANS SL
Socio Único
- Santiago Marcos Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 13, S 8, H AS 42249, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-33
Empresa: IRTRANS LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Santiago Marcos Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3886 , F 164, S 8, H AS 42176, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-33
Empresa: IRTRANS SL
Administrador Unico
- Santiago Marcos Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 117, S 8, H AS 41316, I/A 1 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-33
Empresa: IRTRANS SL
Socio Único
- Santiago Marcos Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848 , F 117, S 8, H AS 41316, I/A 1 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-33
Información de SANTIAGO MARCOS IRENE
Mostramos los datos de SANTIAGO MARCOS IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO MARCOS IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos