SANTIAGO FONT TORENT
Informe ejecutivo de SANTIAGO FONT TORENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTIAGO FONT TORENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERALADA GOLF SA | Apoderado Solidario | 30/03/2022 | 07/09/2022 |
HISPANO SUIZA CARS SL | Apoderado Solidario | 30/03/2022 | 07/09/2022 |
BAC DE CAMPRODON SA | Consejero | 13/04/2015 | 23/08/2016 |
BAC DE CAMPRODON SA | Presidente | 13/04/2015 | 23/08/2016 |
BAC DE CAMPRODON SA | Apoderado Mancomunado | 13/04/2015 | 22/08/2016 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO FONT TORENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO FONT TORENT
Empresa: PERALADA GOLF SA
Apoderado Solidario
- Santiago Font Torent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 143, S 8, H GI 9538, I/A 22 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
Empresa: HISPANO SUIZA CARS SL
Apoderado Solidario
- Santiago Font Torent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 104, S 8, H GI 65038, I/A 11 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-17
Empresa: HISPANO SUIZA CARS SL
Apoderado Solidario
- Santiago Font Torent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 103, S 8, H GI 65038, I/A 9 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-17
Empresa: PERALADA GOLF SA
Apoderado Solidario
- Santiago Font Torent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 142, S 8, H GI 9538, I/A 21 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-17
Empresa: BAC DE CAMPRODON SA
Consejero
- Carlos Ginebreda Marti
- Salvador Armenteras Marsal
- Santiago Font Torent
Presidente
- Santiago Font Torent
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 188, S 8, H GI 9810, I/A 25 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-17
Empresa: BAC DE CAMPRODON SA
Apoderado Mancomunado
- Anna Pairo Tenas
- Carlos Ginebreda Marti
- Salvador Armenteras Marsal
- Santiago Font Torent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 187, S 8, H GI 9810, I/A 24 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-17
Empresa: BAC DE CAMPRODON SA
Apoderado Mancomunado
- Anna Pairo Tenas
- Carlos Ginebreda Marti
- Salvador Armenteras Marsal
- Santiago Font Torent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 187, S 8, H GI 9810, I/A 23 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-17
Empresa: BAC DE CAMPRODON SA
Consejero
- Carlos Ginebreda Marti
- Salvador Armenteras Marsal
- Santiago Font Torent
Presidente
- Santiago Font Torent
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 186, S 8, H GI 9810, I/A 22 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-17
Empresa: BAC DE CAMPRODON SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 186, S 8, H GI 9810, I/A 22 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-17
Información de SANTIAGO FONT TORENT
Mostramos los datos de SANTIAGO FONT TORENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO FONT TORENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos