SANTANDER DIEGO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de SANTANDER DIEGO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTANDER DIEGO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLEGBELT SL | Administrador Unico | 05/11/2021 |
VINCULACIONES DE SANTANDER DIEGO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTANDER DIEGO ALEJANDRO
Empresa: LANIN REAL ESTATE SL
Liquidador
Representante
- Goyheneix Esteban
- Lammers Leonardo Esteban
- Portada Mariano
- Santander Diego Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 67, S 8, H M 753035, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: LANIN REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Portada Mariano
- Santander Diego Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 67, S 8, H M 753035, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: LANIN REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Santander Diego Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 65, S 8, H M 753035, I/A 2 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Empresa: ALLEGBELT SL
Administrador Unico
- Santander Diego Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42657 , F 156, S 8, H M 754444, I/A 1 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Información de SANTANDER DIEGO ALEJANDRO
Mostramos los datos de SANTANDER DIEGO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTANDER DIEGO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos