SANTANA TALAVERA RUTH MARIA
Informe ejecutivo de SANTANA TALAVERA RUTH MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTANA TALAVERA RUTH MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHOWERCAR CENTRO LAVADO CANARIO SL | Socio Unico | 10/01/2018 | |
SHOWERCAR CENTRO LAVADO CANARIO SL | Administrador Unico | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE SANTANA TALAVERA RUTH MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTANA TALAVERA RUTH MARIA
Empresa: SHOWERCAR CENTRO LAVADO CANARIO SL
Administrador Unico
- Santana Talavera Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 140, S 8, H GC 53592, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-35
Empresa: SHOWERCAR CENTRO LAVADO CANARIO SL
Socio Único
- Santana Talavera Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 140, S 8, H GC 53592, I/A 1 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-35
Empresa: ANSOLUAN SL
Apoderado
- Santana Talavera Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40744 , F 209, S 8, H B 373557, I/A 11 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Empresa: ANSOLUAN SL
Apoderado
- Santana Talavera Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40744 , F 209, S 8, H B 373557, I/A 10 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Empresa: ANSOLUAN SL
Administrador Unico
- Santana Talavera Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40744 , F 208, S 8, H B 373557, I/A 8 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-08
Empresa: ANSOLUAN SL
Administrador Unico
- Santana Talavera Ruth Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40744 , F 208, S 8, H B 373557, I/A 6 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de SANTANA TALAVERA RUTH MARIA
Mostramos los datos de SANTANA TALAVERA RUTH MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTANA TALAVERA RUTH MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos