SANTANA PADRON IDELFONSO
Informe ejecutivo de SANTANA PADRON IDELFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTANA PADRON IDELFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOTOR CANARIAS SL | Administrador Unico | 22/01/2019 |
VINCULACIONES DE SANTANA PADRON IDELFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTANA PADRON IDELFONSO
Empresa: MARMOTOR CANARIAS SL
Administrador Unico
- Santana Padron Idelfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 122, S 8, H GC 46681, I/A 12 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-35
Empresa: MARMOTOR CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Gen Aguiar Raul Jose
- Santana Padron Idelfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 98, S 8, H GC 46681, I/A 7 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-35
Empresa: MARMOTOR CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Gen Aguiar Raul Jose
- Pinilla Muñoz Enrique
- Santana Padron Idelfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 97, S 8, H GC 46681, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35
Empresa: MARMOTOR CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Gen Aguiar Raul Jose
- Pinilla Muñoz Enrique
- Santana Padron Idelfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 96, S 8, H GC 46681, I/A 4 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-35
Información de SANTANA PADRON IDELFONSO
Mostramos los datos de SANTANA PADRON IDELFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTANA PADRON IDELFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos