SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA
Informe ejecutivo de SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METRANS SERVICIOS Y LOGISTICA SL | Apoderado | 01/06/2022 | |
MEDISAN EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA
Empresa: METRANS SERVICIOS Y LOGISTICA SL
Apoderado
- Santana Herrera Yudih Nereyda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 155, S 8, H GC 59556, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-35
Empresa: TRANSPORTES GRUAS Y OBRAS MEDINA SL
Administrador Unico
- Santana Herrera Yudih Nereyda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 25, S 8, H GC 17891, I/A 8 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-35
Empresa: HIJOS DE CARMELO Y SARY SL
Administrador Unico
- Santana Herrera Yudih Nereyda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 25, S 8, H GC 17891, I/A 7 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-35
Administrador Unico
- Santana Herrera Yudih Nereyda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2009 , F 208, S 8, H GC 45233, I/A 1 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-35
Información de SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA
Mostramos los datos de SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTANA HERRERA YUDIH NEREYDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos