SANTANA ALGUACIL ANGEL
Informe ejecutivo de SANTANA ALGUACIL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTANA ALGUACIL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIO I EXECUCIO PROJECTES ON325 SL | Administrador Unico | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE SANTANA ALGUACIL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTANA ALGUACIL ANGEL
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Santana Alguacil Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48126 , F 42, S 8, H B 193063, I/A 33 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
Empresa: ECUTEC BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Alegre Fernandez Caro Sergio
- Santana Alguacil Angel
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45721 , F 12, S 8, H B 193063, I/A 22 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-08
Administrador Unico
- Santana Alguacil Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37900 , F 128, S 8, H B 317359, I/A 5 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Unico
- Santana Alguacil Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37900 , F 128, S 8, H B 317359, I/A 4 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-08
Información de SANTANA ALGUACIL ANGEL
Mostramos los datos de SANTANA ALGUACIL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTANA ALGUACIL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos