SANTAMARIA SERRA RAIMON
Informe ejecutivo de SANTAMARIA SERRA RAIMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANTAMARIA SERRA RAIMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RS13 INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 30/01/2024 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA SERRA RAIMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA SERRA RAIMON
Empresa: OYSTA SPAIN SL
Administrador Unico
- Santamaria Serra Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44518 , F 136, S 8, H B 458496, I/A 6 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: RS13 INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Santamaria Serra Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49113 , F 108, S 8, H B 608204, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: KRASHER RENT SL
Administrador Solidario
- Jara Soriano Jose Ignacio
- Santamaria Serra Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 153, S 8, H L 18577, I/A 2 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-25
Empresa: AEI CORPORATE SERVICES SL
Administrador Solidario
- Olivares Abad Jesus
- Santamaria Serra Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29500 , F 64, S 8, H M 530877, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Empresa: NO MORE EXCESS SL
Administrador Unico
- Santamaria Serra Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44518 , F 132, S 8, H B 458496, I/A 1 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-08
Empresa: AREA SAT ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Santamaria Serra Raimon
- Soler Kopp Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38764 , F 17, S 8, H B 334530, I/A 8 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-08
Empresa: OYSTA TECHNOLOGY IBERIA SL
Administrador Unico
- Santamaria Serra Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43291 , F 51, S 8, H B 334528, I/A 8 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Empresa: AEI CORPORATE SERVICES SL
Administrador Solidario
- Olivares Abad Jesus
- Santamaria Serra Raimon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29500 , F 64, S 8, H M 530877, I/A 2 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Información de SANTAMARIA SERRA RAIMON
Mostramos los datos de SANTAMARIA SERRA RAIMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA SERRA RAIMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos