SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAFARMACIA SANTAMARIA SL | Administrador Unico | 24/09/2014 | 24/11/2021 |
PARAFARMACIA SANTAMARIA SL | Liquidador | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA SL | Liquidador | 05/11/2018 | 05/11/2018 |
RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA SL | Administrador Unico | 05/11/2018 | |
WANGO ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Liquidador | 27/07/2010 | 27/07/2010 |
WANGO ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Administrador Unico | 27/07/2010 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN
Empresa: PARAFARMACIA SANTAMARIA SL
Liquidador
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 82, S 8, H A 141637, I/A 3 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-03
Empresa: PARAFARMACIA SANTAMARIA SL
Administrador Unico
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Liquidador
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 82, S 8, H A 141637, I/A 3 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-03
Empresa: RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA SL
Liquidador
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 76, S 8, H A 70699, I/A 5 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-03
Empresa: RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA SL
Administrador Unico
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Liquidador
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 76, S 8, H A 70699, I/A 5 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-03
Empresa: PARAFARMACIA SANTAMARIA SL
Administrador Unico
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 81, S 8, H A 141637, I/A 1 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-03
Empresa: WANGO ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Liquidador
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 220, S 8, H A 104252, I/A 2 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-03
Empresa: WANGO ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Administrador Unico
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Liquidador
- Santamaria Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 220, S 8, H A 104252, I/A 2 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-03
Información de SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA MORENO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos