SANTAMARIA MARTIN DANIEL
Informe ejecutivo de SANTAMARIA MARTIN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTAMARIA MARTIN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEA CONEXIONS DE ENSEÑANZA SL | Apoderado Solidario | 02/03/2009 | 11/01/2012 |
DIFUSORA CANTABRA PROFESIONAL SL | Apoderado Solidario | 16/03/2009 | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA MARTIN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA MARTIN DANIEL
Empresa: DIFUSORA CANTABRA PROFESIONAL SL
Apoderado Solidario
- Santamaria Martin Daniel
- Santamaria Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 83, S 8, H S 9799, I/A 4 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-39
Empresa: EUROPEA CONEXIONS DE ENSEÑANZA SL
Apoderado Solidario
- Santamaria Martin Daniel
- Santamaria Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 100, S 8, H S 16888, I/A 4 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-39
Empresa: DIFUSORA CANTABRA PROFESIONAL SL
Apoderado Solidario
- Santamaria Martin Daniel
- Santamaria Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 83, S 8, H S 9799, I/A 3 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-39
Empresa: EUROPEA CONEXIONS DE ENSEÑANZA SL
Apoderado Solidario
- Santamaria Martin Daniel
- Santamaria Martin German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 100, S 8, H S 16888, I/A 3 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-39
Información de SANTAMARIA MARTIN DANIEL
Mostramos los datos de SANTAMARIA MARTIN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA MARTIN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos