SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO
Informe ejecutivo de SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS SANTAMARIA SL | Administrador Solidario | 27/02/2019 | |
PRYCASA NORTE SL | Administrador Mancomunado | 22/11/2017 | |
PRYCASA NORTE SL | Liquidador Mancomunado | 22/11/2017 | 22/11/2017 |
FERRETERIA JOSE SANTAMARIA SL | Administrador Solidario | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO
Empresa: PUERTAS SANTAMARIA SL
Administrador Solidario
- Santamaria Alzola Oscar
- Santamaria Linares Jose Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507, L 298, F 160, S 8, H BU 10082, I/A 2 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-09
Empresa: PRYCASA NORTE SL
Liquidador Mancomunado
- Andino Rueda Juan Emilio
- Santamaria Linares Jose Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498, L 289, F 125, S 8, H BU 9781, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-09
Empresa: PRYCASA NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Andino Rueda Juan Emilio
- Santamaria Linares Jose Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498, L 289, F 125, S 8, H BU 9781, I/A 3 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-09
Empresa: FERRETERIA JOSE SANTAMARIA SL
Administrador Solidario
- Alzola Ruiz Maria Lourdes
- Santamaria Alzola Oscar
- Santamaria Linares Jose Macario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266, L 57, F 81, S 8, H BU 1938, I/A 6 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-09
Información de SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO
Mostramos los datos de SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA LINARES JOSE MACARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos