SANTAMARIA DACAL CRISTINA
Informe ejecutivo de SANTAMARIA DACAL CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTAMARIA DACAL CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIENTIS SL | Administrador Solidario | 18/02/2016 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA DACAL CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA DACAL CRISTINA
Empresa: QUIENTIS SL
Administrador Solidario
- Santamaria Dacal Cristina
- Santana Garcia Fuster Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24363 , F 69, S 8, H M 438212, I/A 11 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: ORANGE & OLIVE SL
Liquidador
- Santamaria Dacal Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22880 , F 11, S 8, H M 409704, I/A 2 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: ORANGE & OLIVE SL
Administrador Unico
- Santamaria Dacal Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22880 , F 11, S 8, H M 409704, I/A 2 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: SYNVERTIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Santamaria Dacal Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 190, S 8, H M 507136, I/A 5 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Empresa: SYNVERTIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Santamaria Dacal Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 188, S 8, H M 507136, I/A 2 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Información de SANTAMARIA DACAL CRISTINA
Mostramos los datos de SANTAMARIA DACAL CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA DACAL CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos