SANTAMARIA CABALLERO ARTURO
Informe ejecutivo de SANTAMARIA CABALLERO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTAMARIA CABALLERO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMES PROYECTOS ESTUDIOS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 25/02/2022 | |
LA CHARLA MADRILEÑA SL | Apoderado | 09/09/2021 | |
LA GRADONA HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 07/01/2021 | |
THE BIGOTES BAR SL | Administrador Unico | 12/02/2019 | |
EXCLUSIVAS NEAR SL | Administrador Mancomunado | 23/08/2011 | |
GRAN RESERVA HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 13/06/2011 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA CABALLERO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA CABALLERO ARTURO
Administrador Unico
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43128 , F 128, S 8, H M 762087, I/A 1 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: LA CHARLA MADRILEÑA SL
Apoderado
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37194 , F 219, S 8, H M 663675, I/A 4 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Empresa: LA GRADONA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37285 , F 21, S 8, H M 664927, I/A 3 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: THE BIGOTES BAR SL
Administrador Unico
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31831 , F 41, S 8, H M 572819, I/A 4 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: LA CERVECERA DE MOSTOLES SL
Administrador Unico
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32376 , F 61, S 8, H M 582781, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: LA CERVECERA DE MOSTOLES SL
Administrador Unico
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32376 , F 60, S 8, H M 582781, I/A 1 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Empresa: LA CERVECERA DE MOSTOLES SL
Socio Único
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32376 , F 60, S 8, H M 582781, I/A 1 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Empresa: EXCLUSIVAS NEAR SL
Administrador Mancomunado
- De Los Reyes Ruiz Nestor
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29120 , F 72, S 8, H M 524344, I/A 1 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Empresa: GRAN RESERVA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Santamaria Caballero Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28156 , F 81, S 8, H M 507234, I/A 2 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-28
Información de SANTAMARIA CABALLERO ARTURO
Mostramos los datos de SANTAMARIA CABALLERO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA CABALLERO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos