SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERUS PRIME DEVELOP SL | Administrador Mancomunado | 06/11/2023 | |
BIOCASAS DISEÑO MODULAR SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2023 | |
PRIME DEVELOP RESORT INVESTMENT SL | Administrador Mancomunado | 14/02/2023 | |
PROMOCIONES ORIMBIA SL | Administrador Unico | 27/01/2023 | |
ALOJAMIENTOS ACCESIBLES SL | Administrador Unico | 26/10/2022 | |
LAIVA INVESMENT SL | Administrador Solidario | 10/02/2022 | |
LEADMI TRANS SL | Administrador Unico | 26/11/2021 | |
MAVIRA TECH SL | Administrador Unico | 26/11/2021 | |
EUROCASA INVESTMENT SL | Administrador Unico | 30/01/2019 | |
ALOJAMIENTOS ACCESIBLES CASALARREINA SL | Administrador Unico | 08/09/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON
Empresa: IBERUS PRIME DEVELOP SL
Administrador Mancomunado
- Barrio Pascual Beñat
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 894 , F 8, S 8, H LO 20505, I/A 1 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-26
Empresa: BIOCASAS DISEÑO MODULAR SL
Administrador Mancomunado
- Barrio Pascual Beñat
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 894 , F 5, S 8, H LO 20504, I/A 1 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-26
Empresa: PRIME DEVELOP RESORT INVESTMENT SL
Administrador Mancomunado
- Barrio Pascual Beñat
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888 , F 86, S 8, H LO 20152, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-26
Empresa: PROMOCIONES ORIMBIA SL
Administrador Unico
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551, L 342, F 202, S 8, H BU 11467, I/A 3 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-09
Empresa: PROMOCIONES ORIMBIA SL
Administrador Mancomunado
- Lendoiro Diaz Jose Manuel
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551, L 342, F 202, S 8, H BU 11467, I/A 3 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-09
Empresa: ALOJAMIENTOS ACCESIBLES SL
Administrador Unico
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 51, S 8, H LO 19282, I/A 2 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-26
Empresa: ALOJAMIENTOS ACCESIBLES SL
Administrador Solidario
- Jimenez Martinez Pedro Maria
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 51, S 8, H LO 19282, I/A 2 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-26
Empresa: LAIVA INVESMENT SL
Administrador Solidario
- Pelayo Ferreras Ivan
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 86, S 8, H S 35867, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-39
Empresa: LEADMI TRANS SL
Administrador Unico
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 790, L 581, F 64, S 8, H BU 18741, I/A 1 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-09
Empresa: MAVIRA TECH SL
Administrador Unico
- Santamaria Alonso Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 790, L 581, F 59, S 8, H BU 18740, I/A 1 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-09
VER MAS ACTOS
Información de SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON
Mostramos los datos de SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA ALONSO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos