SANTAMANS OLIVE ANTONIO
Informe ejecutivo de SANTAMANS OLIVE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE SANTAMANS OLIVE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS SCC | MRO.COMS.EJE | 20/06/2022 | |
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS SCC | Vicepresidente Consejo Rector | 14/10/2021 | |
BS PENTAPENSION EMPRESA FP | MRO.COMS.CTR | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE SANTAMANS OLIVE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMANS OLIVE ANTONIO
MRO.COMS.EJE
- Bou Camps Augusto Rafael
- Masjuan Teixido Felix
- Santamans Olive Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48296 , F 48, S 8, H B 25121, I/A 742 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
PRES.CON.REC
SUPL1.CON.RE
SUPL2.CON.RE
SUPL4.CON.RE
Vicepresidente Consejo Rector
- Santamans Olive Antonio
Vocal Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47548 , F 177, S 8, H B 25121, I/A 714 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
MRO.COMS.EJE
PRES.CON.REC
SECR.CON.REC
SUPL2.CON.RE
SUPL4.CON.RE
Vicepresidente Consejo Rector
Vocal Consejo Rector
- Parcerisas Vazquez David
- Pera Abadia Jose Maria
- Bou Camps Augusto Rafael
- Santamans Olive Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47548 , F 177, S 8, H B 25121, I/A 714 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Empresa: CAJA DE INGENIEROS 11 FP
MRO.COMS.CTR
- Martinez Martinez Antonio
- Santamans Olive Antonio
PRE.COMS.CTR
- Santamans Olive Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38596 , F 178, S 8, H B 329617, I/A 15 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Empresa: GIRO GH SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Molins Buxo Ramon
- Molins Buxo Ramon
- Rodriguez Machado Natalia
- Rodriguez Machado Natalia
- Santamans Olive Antonio
- Santamans Olive Antonio
- Sola Claros Salvador
- Sola Claros Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46495 , F 55, S 8, H B 122586, I/A 51 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: GIRTENA IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Molins Buxo Ramon
- Moreno Carbonell Oriol
- Rodriguez Machado Natalia
- Santamans Olive Antonio
- Sola Claros Salvador
- Vazquez Diaz Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45136 , F 175, S 8, H B 420497, I/A 14 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Empresa: GIMAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 5, S 8, H B 29657, I/A 83 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: GIRNET INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Martinez Martinez Antonio
- Molins Buxo Ramon
- Rodriguez Machado Natalia
- Santamans Olive Antonio
- Sola Claros Salvador
- Vazquez Diaz Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40167 , F 69, S 8, H B 343571, I/A 16 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: NOVOTECNO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Martinez Martinez Antonio
- Molins Buxo Ramon
- Molins Buxo Ramon
- Rodriguez Machado Natalia
- Rodriguez Machado Natalia
- Santamans Olive Antonio
- Santamans Olive Antonio
- Sola Claros Salvador
- Sola Claros Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37673 , F 138, S 8, H B 34688, I/A 54 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: NOVOTECNO SA
Consejero
- Santamans Olive Antonio
Secretario
- Santamans Olive Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37673 , F 137, S 8, H B 34688, I/A 53 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
VER MAS ACTOS
Información de SANTAMANS OLIVE ANTONIO
Mostramos los datos de SANTAMANS OLIVE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMANS OLIVE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos