SANS VILCHEZ ESTHER
Informe ejecutivo de SANS VILCHEZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANS VILCHEZ ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANS CLINIQUE BOADILLA SL | Representante | 26/09/2024 | |
SANS CLINIQUE RIVAS SL | Representante | 25/09/2024 | |
MARTOS SANS COMPANY SL | Administrador Unico | 07/09/2024 | |
MARTOS SANS COMPANY SL | Socio Unico | 07/09/2024 | |
SANS CLINIQUE MADRID SL | Administrador Unico | 25/10/2023 | |
SANS CLINIQUE MADRID SL | Socio Unico | 25/10/2023 | |
GRUPO PRO DEL METODO DE LA MAGIA SL | Administrador Solidario | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE SANS VILCHEZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANS VILCHEZ ESTHER
Empresa: SANS CLINIQUE BOADILLA SL
Administrador Unico
Representante
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832820, I/A 1 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: SANS CLINIQUE RIVAS SL
Administrador Unico
Representante
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 806802, I/A 2 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: SANS CLINIQUE RIVAS SL
Administrador Unico
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 806802, I/A 2 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: MARTOS SANS COMPANY SL
Administrador Unico
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830975, I/A 1 (07/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: MARTOS SANS COMPANY SL
Socio Único
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830975, I/A 1 (07/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: SANS CLINIQUE RIVAS SL
Administrador Unico
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45911 , F 50, S 8, H M 806802, I/A 1 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: SANS CLINIQUE RIVAS SL
Socio Único
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45911 , F 50, S 8, H M 806802, I/A 1 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: BIOMETRIX ADVANCED BIOMECHANICS SL
Administrador Unico
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42668 , F 178, S 8, H M 754678, I/A 2 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: BIOMETRIX ADVANCED BIOMECHANICS SL
Nuevo Socio Único
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42668 , F 178, S 8, H M 754678, I/A 2 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: GRUPO PRO DEL METODO DE LA MAGIA SL
Administrador Solidario
- Collado Escola Sara
- Sans Vilchez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42663 , F 205, S 8, H B 413492, I/A 1 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-08
Información de SANS VILCHEZ ESTHER
Mostramos los datos de SANS VILCHEZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANS VILCHEZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos