SANS MESTRE RAMON
Informe ejecutivo de SANS MESTRE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SANS MESTRE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIMICA DEL FRANCOLI SA | Consejero | 17/01/2019 | 23/10/2023 |
TRATAWAC SA | Consejero | 22/05/2019 | 20/10/2023 |
VIPATISO RENECA SL | Administrador Unico | 23/04/2009 | 04/10/2019 |
QUIMICA DEL FRANCOLI SA | Consejero | 24/09/2014 | 17/01/2019 |
GAMBIT ACCEPTAT SL | Administrador Solidario | 22/10/2013 | |
SCORPAENA SL | Administrador Solidario | 16/10/2013 | |
ASSESSORIA ALIO & SANS SL | Administrador Solidario | 02/02/2009 | 16/10/2013 |
ALIO & SANS LABORAL SL | Consejero Delegado | 02/12/2011 | |
ALIO & SANS LABORAL SL | Consejero | 02/12/2011 | |
ALIO & SANS LABORAL SL | Liquidador Solidario | 02/12/2011 | 02/12/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANS MESTRE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANS MESTRE RAMON
Empresa: TRATAWAC SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- AQUALLUM INVERSIONS SL
- Rigau Mas Francesc Xavier
- Sans Mestre Ramon
- Santamaria Moreno Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997 , F 64, S 8, H BI 5551,A , I/ 22 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-48
Empresa: QUIMICA DEL FRANCOLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- AQUALLUM INVERSIONS SL
- Rigau Mas Francesc Xavier
- Sans Mestre Ramon
- Santamaria Moreno Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3347 , F 85, S 8, H T 5779, I/A 36 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-43
Empresa: VIPATISO RENECA SL
Administrador Unico
- Sans Mestre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40838 , F 92, S 8, H B 376899, I/A 3 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-08
Empresa: TRATAWAC SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- AQUALLUM INVERSIONS SL
- Rigau Mas Francesc Xavier
- Sans Mestre Ramon
- Santamaria Moreno Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997 , F 61, S 8, H BI 5551,A , I/ 17 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Empresa: QUIMICA DEL FRANCOLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- AQUALLUM INVERSIONS SL
- Rigau Mas Francesc Xavier
- Sans Mestre Ramon
- Santamaria Moreno Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 130, S 8, H T 5779, I/A 28 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-43
Empresa: QUIMICA DEL FRANCOLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 130, S 8, H T 5779, I/A 28 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-43
Empresa: QUIMICA DEL FRANCOLI SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 129, S 8, H T 5779, I/A 27 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-43
Empresa: GAMBIT ACCEPTAT SL
Administrador Solidario
- Alio Borras Josep
- Sans Mestre Ramon
- Sevil Duran Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 134, S 8, H T 23188, I/A 7 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-43
Empresa: ASSESSORIA ALIO & SANS SL
Administrador Solidario
- Alio Borras Josep
- Sans Mestre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 180, S 8, H T 13825, I/A 11 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-43
Empresa: SCORPAENA SL
Administrador Solidario
- Palacios Aguirre Rocio
- Sans Mestre Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 71, S 8, H T 25835, I/A 2 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-43
VER MAS ACTOS
Información de SANS MESTRE RAMON
Mostramos los datos de SANS MESTRE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANS MESTRE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos