SANS MAÑOSA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de SANS MAÑOSA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANS MAÑOSA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXVYD MATIC SL | Apoderado | 27/05/2010 | 18/01/2018 |
AUXVYD MATIC SL | Administrador | 18/05/2010 | |
VSS GLOBAL SECURITY SOLUTIONS SL | Apoderado | 23/09/2009 |
VINCULACIONES DE SANS MAÑOSA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANS MAÑOSA MARIA CARMEN
Empresa: AUXVYD MATIC SL
Apoderado
- Sans Mañosa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28783 , F 129, S 8, H B 142006, I/A 5 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-08
Empresa: AUXVYD MATIC SL
Administrador
- Sans Mañosa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28783 , F 127, S 8, H B 142006, I/A 4 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Empresa: AUXVYD SA
Apoderado
- Sans Mañosa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24028 , F 10, S 8, H B 65222, I/A 10 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-08
Información de SANS MAÑOSA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de SANS MAÑOSA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANS MAÑOSA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos