SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN
Informe ejecutivo de SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA SA | Consejero | 27/12/2011 | |
PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA SA | Presidente | 06/08/2009 | 27/12/2011 |
PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/08/2009 | 27/12/2011 |
GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA | Consejero | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN
Empresa: PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ballarin Fumanal Jose-manuel
- Sanroman Sese Pascual German
- Solana Garces Miguel Angel
Consejero
Presidente
- Gavin Claver Cristina
- Sanroman Sese Pascual German
Secretario No Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 35, S 8, H HU 9835, I/A 5 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-22
Empresa: GESTION DE RESIDUOS HUESCA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 93, S 8, H HU 6620, I/A 16 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-22
Empresa: PALACIO DE CONGRESOS DE HUESCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ballarin Fumanal Jose-manuel
- Sanroman Sese Pascual German
- Solana Garces Miguel Angel
Presidente
- Sanroman Sese Pascual German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 34, S 8, H HU 9835, I/A 3 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-22
Información de SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN
Mostramos los datos de SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANROMAN SESE PASCUAL GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos