SANROMA BELTRAN XAVIER
Informe ejecutivo de SANROMA BELTRAN XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANROMA BELTRAN XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KERING EYEWEAR ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2020 | 26/11/2021 |
GET UP MEDIA SPAIN SL | Administrador Unico | 29/04/2019 | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE SANROMA BELTRAN XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANROMA BELTRAN XAVIER
Empresa: KERING EYEWEAR ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanroma Beltran Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 74, S 8, H B 471900, I/A 15 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
Empresa: KERING EYEWEAR ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanroma Beltran Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 74, S 8, H B 471900, I/A 14 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-08
Empresa: GET UP MEDIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Sanroma Beltran Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 112, S 8, H B 483671, I/A 11 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-08
Empresa: GET UP MEDIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Sanroma Beltran Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 112, S 8, H B 483671, I/A 10 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Información de SANROMA BELTRAN XAVIER
Mostramos los datos de SANROMA BELTRAN XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANROMA BELTRAN XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos