SANPERE DIAZ ANA
Informe ejecutivo de SANPERE DIAZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANPERE DIAZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVESTRO SL | Apoderado | 01/06/2012 | |
EUROSERVICES BAYER SL | Apoderado | 30/05/2012 | |
BAYER HISPANIA SL | Apoderado | 19/11/2010 | 30/05/2012 |
BERLIMED SA | Apoderado | 07/02/2011 | 25/05/2012 |
BAYER CROPSCIENCE SL | Apoderado Solidario | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE SANPERE DIAZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANPERE DIAZ ANA
Empresa: BAYER MATERIALSCIENCE SL
Apoderado
- Leon Carreras Francesc
- Sanpere Diaz Ana
- Simon Guerrero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 19, S 8, H B 246835, I/A 56 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Empresa: BAYER HISPANIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42266 , F 76, S 8, H B 52048, I/A 275 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: EUROSERVICES BAYER SL
Apoderado
- Sanpere Diaz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39085 , F 119, S 8, H B 231421, I/A 39 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: BERLIMED SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Sanpere Diaz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25064 , F 218, S 8, H M 158384, I/A 47 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: BAYER CROPSCIENCE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Codina Nesple Agustin
- Ortiz Fernandez Jose Luis
- Sanpere Diaz Ana
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 18, S 8, H V 90274, I/A 46 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-46
Empresa: BERLIMED SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25064 , F 215, S 8, H M 158384, I/A 40 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Empresa: BAYER HISPANIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42266 , F 51, S 8, H B 52048, I/A 261 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-08
Información de SANPERE DIAZ ANA
Mostramos los datos de SANPERE DIAZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANPERE DIAZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos