SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO
Informe ejecutivo de SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NECAEMA FOTOVOLTAICA SL | Liquidador Solidario | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
CATANIA VIVIENDAS SL | Liquidador Solidario | 16/10/2014 | 14/09/2016 |
VINCULACIONES DE SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO
Empresa: NECAEMA FOTOVOLTAICA SL
Liquidador Solidario
- Lopez Hernado Carlos
- Sanmillan Valdivielso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587, L 378, F 94, S 8, H BU 12541, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-09
Empresa: CATANIA VIVIENDAS SL
Liquidador Solidario
- Alonso De La Varga Eugenio
- Sanmillan Valdivielso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514, L 305, F 97, S 8, H BU 10297, I/A 6 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-09
Información de SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO
Mostramos los datos de SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos