SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES
Informe ejecutivo de SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LICUAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/12/2014 | 10/05/2021 |
FINVESCOL SL | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2015 | 24/06/2016 |
FINVESCOL SL | Consejero | 02/10/2015 | 24/06/2016 |
VINCULACIONES DE SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES
Empresa: LICUAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanmiguel Castaño Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 98, S 8, H M 23431, I/A 94 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Empresa: FINVESCOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Lopez Angel
- Sanmiguel Castaño Andres
- Sastoque Wastuza Juan Manuel
Consejero
- Fernandez Lopez Angel
- Sanmiguel Castaño Andres
- Sastoque Wastuza Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33911 , F 111, S 8, H M 610262, I/A 2 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: FINVESCOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Lopez Angel
- Sanmiguel Castaño Andres
- Sastoque Wastuza Juan Manuel
Consejero
- Fernandez Lopez Angel
- Sanmiguel Castaño Andres
- Sastoque Wastuza Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33911 , F 110, S 8, H M 610262, I/A 1 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: LICUAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Lopez Angel
- Sanmiguel Castaño Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 81, S 8, H M 23431, I/A 66 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Información de SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES
Mostramos los datos de SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANMIGUEL CASTAÑO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos