SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZING HOUSES SL | Apoderado Solidario | 24/02/2023 | |
EUROLOSA CONSTRUCCION Y REHABILITACION SL | Apoderado Solidario | 03/06/2011 | |
SONIDOCERO SL | Apoderado Solidario | 02/06/2011 |
VINCULACIONES DE SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN
Empresa: AMAZING HOUSES SL
Apoderado Solidario
- Rodriguez Navarro Francisco
- Sanmartin Mora Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 217, S 8, H A 170514, I/A 4 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-03
Empresa: AMAZING HOUSES SL
Administrador Unico
- Sanmartin Mora Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 217, S 8, H A 170514, I/A 3 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-03
Empresa: AMAZING HOUSES SL
Administrador Unico
- Sanmartin Mora Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306 , F 217, S 8, H A 170514, I/A 2 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-03
Apoderado Solidario
- Sanmartin Mora Alejandro
- Sanmartin Mora Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2363 , F 212, S 8, H A 60539, I/A 6 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-03
Empresa: SONIDOCERO SL
Apoderado Solidario
- Sanmartin Mora Alejandro
- Sanmartin Mora Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3076 , F 222, S 8, H A 100372, I/A 5 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-03
Consejero Delegado Solidario
- Sanmartin Mora Alejandro
- Sanmartin Mora Maria Del Carmen
Consejero
- Mora Diez Rafaela Antonia
- Sanmartin Mora Alejandro
- Sanmartin Mora Maria Del Carmen
- Sanmartin Mora Nuria
- Sanmartin Sanchez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2363 , F 211, S 8, H A 60539, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-03
Información de SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANMARTIN MORA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos