SANJUAN BENITO CARMEN
Informe ejecutivo de SANJUAN BENITO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANJUAN BENITO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INETUM ELECTRONIC SECURITY SA | Apoderado | 22/03/2021 | |
INETUM ESPAÑA SA | Apoderado | 22/03/2021 |
VINCULACIONES DE SANJUAN BENITO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANJUAN BENITO CARMEN
Empresa: INETUM NORTE SL
Apoderado
- Sanjuan Benito Carmen
- Sanjuan Benito Maria Carmen
- Zabala Sanchez Erika
- Zabala Sanchez Erika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5983 , F 25, S 8, H BI 143,B , I/ 86 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-48
Empresa: INETUM CATALUÑA SA
Apoderado Solidario
- Sanjuan Benito Carmen
- Sanjuan Benito Maria Carmen
- Zabala Sanchez Erika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 157, S 8, H B 232007, I/A 67 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: INETUM CATALUÑA SA
Apoderado Solidario
- Garcia Garcia Oscar
- Pujol Brillas Nuria
- Sanjuan Benito Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47660 , F 15, S 8, H B 232007, I/A 48 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Empresa: INETUM ESPAÑA SA
Apoderado
- Alastruey Benede Ignacio
- Carmona Damians Antonio
- Fernandez Suarez Juan Carlos
- Florez Estrada Alvaro
- Garcia Garcia Oscar
- Guerle Alcoba Antonio Luis
- Lopez Garcia Tomas
- Prieto De La Rosa Juan-carlos
- Pujol Brillas Nuria
- Sanjuan Benito Carmen
- Vila Rodriguez Daniel
- Yague Julvez Angel Ignacio
- Zabala Sanchez Erika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41039 , F 193, S 8, H M 19794, I/A 309 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: INETUM ELECTRONIC SECURITY SA
Apoderado
- Garcia Garcia Oscar
- Sanjuan Benito Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 81, S 8, H M 729982, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: INETUM NORTE SL
Apoderado
- Garcia Garcia Oscar
- Sanjuan Benito Carmen
- Zabala Sanchez Erika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5983 , F 13, S 8, H BI 143,B , I/ 67 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-48
Información de SANJUAN BENITO CARMEN
Mostramos los datos de SANJUAN BENITO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANJUAN BENITO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos