SANGUINO GARCIA NURIA
Informe ejecutivo de SANGUINO GARCIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANGUINO GARCIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SARAS ENERGIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2024 |
VINCULACIONES DE SANGUINO GARCIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGUINO GARCIA NURIA
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 103446, I/A 106 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 103446, I/A 106 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43712 , F 155, S 8, H M 103446, I/A 105 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43712 , F 155, S 8, H M 103446, I/A 105 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 79, S 8, H M 103446, I/A 103 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 79, S 8, H M 103446, I/A 103 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
- Gonzalez Rodriguez Maria Luisa
- Oria Bernardo Sara
- Pardo Anuncibay Elia
- Sanguino Garcia Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 77, S 8, H M 103446, I/A 102 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 74, S 8, H M 103446, I/A 100 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 74, S 8, H M 103446, I/A 100 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: SARAS ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 69, S 8, H M 103446, I/A 97 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
VER MAS ACTOS
Información de SANGUINO GARCIA NURIA
Mostramos los datos de SANGUINO GARCIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGUINO GARCIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos