SANGUINO GARCIA MATEO
Informe ejecutivo de SANGUINO GARCIA MATEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE SANGUINO GARCIA MATEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINESIDE GROUP SL | Apoderado Solidario | 17/10/2022 | |
WINESIDE GROUP SL | Administrador Mancomunado | 11/10/2022 | |
CALA CALDEPE SL | Apoderado | 28/11/2017 | |
PRINSOTEL SALOBREÑA SL | Apoderado | 27/01/2017 | |
ALIARIA SL | Apoderado | 27/01/2017 | |
APARTAMENTOS ZENITH SA | Apoderado | 27/01/2017 | |
HOTEL MAL PAS SL | Apoderado | 27/01/2017 | |
CALETA CLUB SA | Apoderado | 27/01/2017 | |
SEKIAN SL | Apoderado | 27/01/2017 | |
PRINZ HOTELES SA | Apoderado | 26/01/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANGUINO GARCIA MATEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGUINO GARCIA MATEO
Empresa: WINESIDE GROUP SL
Apoderado Solidario
- Cabanellas Valls Antonio
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 35, S 8, H PM 94983, I/A 2 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-07
Empresa: WINESIDE GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Cabanellas Valls Antonio
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 33, S 8, H PM 94983, I/A 1 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-07
Empresa: PROYECTO HOTELERO SALOBREÑA SL
Liquidador
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 174, S 8, H PM 82964, I/A 3 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-07
Empresa: PROYECTO HOTELERO SALOBREÑA SL
Administrador Mancomunado
- Amengual Pons Monserrate Francisco
- Sanguino Garcia Mateo
Liquidador
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 174, S 8, H PM 82964, I/A 3 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-07
Apoderado
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 215, S 8, H IP 446, I/A 15 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-38
Consejero Delegado
- Sanguino Garcia Mateo
Consejero
- Hernandez Garrido Eduardo Coromoto
- Moragues Carratala Luis
- Sanguino Garcia Mateo
Presidente
- Sanguino Garcia Mateo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 215, S 8, H IP 446, I/A 14 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-38
Empresa: SANTAMOSSA SL
Apoderado
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1777 , F 200, S 8, H PM 36467, I/A 12 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-07
Empresa: SANTAMOSSA SL
Administrador Unico
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1777 , F 200, S 8, H PM 36467, I/A 11 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-07
Empresa: JARDIN PONSA SL
Apoderado
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 38, S 8, H PM 25197, I/A 12 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-07
Empresa: JARDIN PONSA SL
Administrador Unico
- Sanguino Garcia Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 38, S 8, H PM 25197, I/A 11 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-07
VER MAS ACTOS
Información de SANGUINO GARCIA MATEO
Mostramos los datos de SANGUINO GARCIA MATEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGUINO GARCIA MATEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos