SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMA JURIDICA SLP | Liquidador | 02/08/2018 | 01/02/2019 |
PRIMA JURIDICA SLP | Administrador Unico | 19/08/2011 | 02/08/2018 |
PLATAFORMA RELACIONES INTEGRALES MEDIACION ASEGURADORA SA | Administrador Unico | 18/08/2011 | 04/07/2017 |
VINCULACIONES DE SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL
Empresa: PRIMA JURIDICA SLP
Liquidador
- Sanguesa Teruel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478, L 1040, F 11, S 8, H CS 30168, I/A 3 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-12
Empresa: PRIMA JURIDICA SLP
Administrador Unico
- Sanguesa Teruel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478, L 1040, F 11, S 8, H CS 30168, I/A 3 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-12
Administrador Unico
- Sanguesa Teruel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 854, F 16, S 8, H CS 24429, I/A 4 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-12
Empresa: PRIMA JURIDICA SLP
Administrador Unico
- Sanguesa Teruel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478, L 1040, F 11, S 8, H CS 30168, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-12
Administrador Unico
- Sanguesa Teruel Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 854, F 16, S 8, H CS 24429, I/A 3 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-12
Información de SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL
Mostramos los datos de SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGUESA TERUEL MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos