SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA SOFAT SL | Apoderado | 18/01/2017 | |
RIBERCARGAS 2012 SL | Administrador Unico | 31/05/2016 | |
LOGISEBRO 2012 SL | Apoderado | 28/02/2014 | |
SAGATU 2009 SL | Administrador Solidario | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL
Empresa: LOGISTICA SOFAT SL
Administrador Unico
- Sanguesa Jimenez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 182, S 8, H NA 31777, I/A 11 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-31
Empresa: LOGISTICA SOFAT SL
Administrador Unico
- Sanguesa Jimenez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 181, S 8, H NA 31777, I/A 9 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-31
Empresa: LOGISTICA SOFAT SL
Apoderado
- Sanguesa Jimenez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 180, S 8, H NA 31777, I/A 8 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-31
Empresa: RIBERCARGAS 2012 SL
Administrador Unico
- Sanguesa Jimenez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 37, S 8, H NA 31764, I/A 8 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: LOGISEBRO 2012 SL
Apoderado
- Sanguesa Jimenez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 58, S 8, H NA 31991, I/A 7 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-31
Empresa: SAGATU 2009 SL
Administrador Solidario
- Benmoussa Midane Ahmed
- Sanguesa Jimenez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 196, S 8, H NA029681, I/A00001 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-31
Información de SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGUESA JIMENEZ LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos