SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEREALES TERUEL SL | Consejero | 07/05/2018 | 27/05/2022 |
PORCINO TERUEL SA | Consejero | 09/05/2014 | 31/07/2020 |
CEREALES TERUEL SL | Consejero | 15/05/2014 | 07/05/2018 |
VINCULACIONES DE SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO
Empresa: CEREALES TERUEL SL
Consejero
- David Escuin Gracia
- Joaquin Pascual Aguilar Gimeno
- Sanguesa Gascon Vicente Francisco
- Sanz Rubio Roberto
- Valero Rabanaque Herrando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213, L 213, F 31, S 8, H TE 2679, I/A 21 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-44
Empresa: PORCINO TERUEL SA
Consejero
- Aguilar Gimeno Joaquin Pascual
- CAJA RURAL DE TERUEL SCOOP DE CREDI
- Jose Luis Vicente Pascual
- Sanguesa Gascon Vicente Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243, L 243, F 147, S 8, H TE 2477, I/A 56 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-44
Empresa: CEREALES TERUEL SL
Consejero
- David Escuin Gracia
- Joaquin Pascual Aguilar Gimeno
- Sanguesa Gascon Vicente Francisco
- Sanz Rubio Roberto
- Valero Rabanaque Herrando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203, L 203, F 161, S 8, H TE 2679, I/A 18 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-44
Empresa: CEREALES TERUEL SL
Consejero
- Aguilar Gimeno Joaquin Pascual
- Ruiz Martinez Jose Maria
- Sanguesa Gascon Vicente Francisco
- Sanz Rubio Roberto
- Vicente Iranzo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203, L 203, F 161, S 8, H TE 2679, I/A 18 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-44
Empresa: PORCINO TERUEL SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243, L 243, F 135, S 8, H TE 2477, I/A 49 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-44
Empresa: PORCINO TERUEL SA
Consejero
- Aguilar Gimeno Joaquin Pascual
- Sanguesa Gascon Vicente Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243, L 243, F 130, S 8, H TE 2477, I/A 42 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-44
Empresa: CEREALES TERUEL SL
Consejero
- Aguilar Gimeno Joaquin Pascual
- Ruiz Sanchez Jose Joaquin
- Sanguesa Gascon Vicente Francisco
- Sanz Rubio Roberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203, L 203, F 156, S 8, H TE 2679, I/A 14 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-44
Información de SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO
Mostramos los datos de SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGUESA GASCON VICENTE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos