SANGRADOR GARCIA FERNANDO
Informe ejecutivo de SANGRADOR GARCIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANGRADOR GARCIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 10/09/2020 | |
BECSA SA | Apoderado | 14/02/2018 | 14/08/2020 |
DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado | 16/02/2018 | 28/05/2018 |
VINCULACIONES DE SANGRADOR GARCIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGRADOR GARCIA FERNANDO
Empresa: DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Sangrador Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10567, L 7848, F 206, S 8, H V 19749, I/A 222 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-46
Empresa: BECSA SA
Apoderado
- Sangrador Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778, L 1339, F 122, S 8, H CS 5532, I/A 138 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-12
Empresa: DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Sangrador Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10321, L 7602, F 116, S 8, H V 19749, I/A 209 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-46
Empresa: DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA
Apoderado
- Sangrador Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10321, L 7602, F 114, S 8, H V 19749, I/A 206 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-46
Empresa: BECSA SA
Apoderado
- Sangrador Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752, L 1313, F 108, S 8, H CS 5532, I/A 122 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-12
Información de SANGRADOR GARCIA FERNANDO
Mostramos los datos de SANGRADOR GARCIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGRADOR GARCIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos