SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS
Informe ejecutivo de SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL ENDOR SL | Administrador Solidario | 12/04/2021 | |
SANLUA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 12/07/2019 | |
ASIRU INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 07/06/2019 | |
GLOBAL ENDOR SL | Apoderado Solidario | 21/07/2017 | |
SANLUA INVERSIONES SL | Socio Unico | 04/12/2015 |
VINCULACIONES DE SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS
Empresa: SANLUA INVERSIONES SL
Consejero
- Diez Arranz Beatriz
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Sangines Krause Allen De Jesus
Presidente
- Sangines Krause Allen De Jesus
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34087 , F 56, S 8, H M 613229, I/A 7 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: GLOBAL ENDOR SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Maria
- Sangines Krause Allen De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33238 , F 223, S 8, H M 598147, I/A 16 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: GLOBAL ENDOR SL
Consejero
- Fernandez Perez Maria
- GLOBAL BUSHVELD SL
- Sangines Krause Allen De Jesus
Presidente
- Sangines Krause Allen De Jesus
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33238 , F 223, S 8, H M 598147, I/A 16 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: BOYTON INVEST SL
Consejero
- Sangines Krause Allen De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36655 , F 217, S 8, H M 657438, I/A 12 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Empresa: NILAYA PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sangines Krause Allen De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39267 , F 46, S 8, H M 680252, I/A 10 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: NILAYA PROPERTIES SL
Consejero
- Bremer Villaseñor Jeronimo
- Sangines Krause Allen De Jesus
Presidente
- Sangines Krause Allen De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39267 , F 45, S 8, H M 680252, I/A 9 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: HOTEL VILLA MAGNA SL
Apoderado
- Sangines Krause Allen De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 56, S 8, H M 285979, I/A 55 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Empresa: HOTEL VILLA MAGNA SL
Consejero
- Bremer Villaseñor Jeronimo
- Sangines Krause Allen De Jesus
Presidente
- Sangines Krause Allen De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 56, S 8, H M 285979, I/A 54 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Empresa: SANLUA INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Perez Maria
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Sangines Krause Allen De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34087 , F 54, S 8, H M 613229, I/A 5 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Empresa: NILAYA PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39267 , F 42, S 8, H M 680252, I/A 8 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
VER MAS ACTOS
Información de SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS
Mostramos los datos de SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGINES KRAUSE ALLEN DE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos