SANGENIS SALVO JORDI
Informe ejecutivo de SANGENIS SALVO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SANGENIS SALVO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANGENIS SALVO JORDI
Empresa: OM 28 ARQUITECTURA SL
Liquidador
- Barba Lloret Mireia
- Ferran Fuertes Ana Isabel
- Sangenis Salvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 23, S 8, H T 42478, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-43
Empresa: OM 28 ARQUITECTURA SL
Administrador Solidario
- Barba Lloret Mireia
- Ferran Fuertes Ana Isabel
- Sangenis Salvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 23, S 8, H T 42478, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-43
Administrador Solidario
- Espinosa Rueda Gustavo
- Marmol Jimenez Francisco Javier
- Sangenis Salvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 216, S 8, H T 41729, I/A 2 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-43
Empresa: OM 28 ARQUITECTURA SL
Administrador Solidario
- Barba Lloret Mireia
- Ferran Fuertes Ana Isabel
- Sangenis Salvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 18, S 8, H T 42478, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-43
Administrador Solidario
- Espinosa Rueda Gustavo
- Marmol Jimenez Francisco Javier
- Sangenis Salvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 214, S 8, H T 41729, I/A 1 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-43
Empresa: EYNIS ASSOCIATS SLP
Soc.Prof.
- Padreny Figuerola Josep Maria
- Sangenis Salvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 119, S 8, H T 6476, I/A 8 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-43
Empresa: EYNIS ASSOCIATS SL
Soc.Prof.
- Sangenis Salvo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914 , F 94, S 8, H T 6476, I/A 7 (25/03/2008)
CVE: BORME-A-2009-67-43
Información de SANGENIS SALVO JORDI
Mostramos los datos de SANGENIS SALVO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANGENIS SALVO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos