SANFELIU RIBAS BORJA
Informe ejecutivo de SANFELIU RIBAS BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANFELIU RIBAS BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOBTITUDE SL | REPR.143 RRM | 07/01/2022 | |
SOCIRIBAS SL | Administrador Unico | 16/08/2021 |
VINCULACIONES DE SANFELIU RIBAS BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANFELIU RIBAS BORJA
Empresa: HOP ON BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45421 , F 141, S 8, H B 487231, I/A 12 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: MONSANFE COMPANY SL
Apoderado Solidario
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47055 , F 132, S 8, H B 485733, I/A 10 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: HOP ON BARCELONA SL
Administrador Unico
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45421 , F 141, S 8, H B 487231, I/A 11 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-08
Empresa: NURMA SA
Apoderado Solidario
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40001 , F 216, S 8, H B 24832, I/A 41 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-08
Empresa: JOBTITUDE SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Fernandez Riverola Javier Enrique
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43918 , F 130, S 8, H B 440083, I/A 9 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: JOBTITUDE SL
Consejero Delegado Solidario
- Sanfeliu Ribas Borja
Consejero
- Fernandez Riverola Javier Enrique
- Hernandez Gonzalez Bernardo
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43918 , F 130, S 8, H B 440083, I/A 9 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: SOCIRIBAS SL
Administrador Unico
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47957 , F 105, S 8, H B 567482, I/A 1 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-08
Empresa: JOBTITUDE SL
Consejero Delegado Solidario
- Sanfeliu Ribas Borja
Consejero
- Fernandez Riverola Javier Enrique
- Hernandez Gonzalez Bernardo
- Sanfeliu Ribas Borja
Presidente
- Sanfeliu Ribas Borja
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43846 , F 47, S 8, H B 440083, I/A 4 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: JOBTITUDE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Riverola Javier Enrique
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43846 , F 47, S 8, H B 440083, I/A 4 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: HOP ON BARCELONA SL
Administrador Unico
- Sanfeliu Ribas Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45421 , F 138, S 8, H B 487231, I/A 7 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
VER MAS ACTOS
Información de SANFELIU RIBAS BORJA
Mostramos los datos de SANFELIU RIBAS BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANFELIU RIBAS BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos