SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTICO IBERIA REEFER SOLUTIONS SL | Apoderado | 06/06/2024 | |
MARTICO VALENCIA SL | Apoderado | 11/12/2023 | |
MARTICO SERVICES REEFER SOLUTIONS SL | Apoderado | 25/01/2023 | |
MARTICO FINE LOGISTICS SL | Apoderado | 10/10/2022 | |
MARTICO VALENCIA SL | Apoderado | 30/01/2019 |
VINCULACIONES DE SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO
Empresa: MARTICO IBERIA REEFER SOLUTIONS SL
Apoderado
- Sanfeliu Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 207254, I/A 6 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
Empresa: MARTICO VALENCIA SL
Apoderado
- Sanfeliu Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 158, S 8, H V 27435, I/A 49 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-46
Empresa: MARTICO SERVICES REEFER SOLUTIONS SL
Apoderado
- Sanfeliu Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11265, L 8543, F 58, S 8, H V 207467, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: MARTICO FINE LOGISTICS SL
Apoderado
- Sanfeliu Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 185, S 8, H M 769346, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: MARTICO VALENCIA SL
Apoderado
- Sanfeliu Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 140, S 8, H V 27435, I/A 38 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-46
Información de SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANFELIU MARTINEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos