SANDRA CARBONELL OLLER
Informe ejecutivo de SANDRA CARBONELL OLLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANDRA CARBONELL OLLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FSTOCK IMATGE CORPORATIVA SL | Apoderado | 07/03/2013 |
VINCULACIONES DE SANDRA CARBONELL OLLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANDRA CARBONELL OLLER
Empresa: FSTOCK IMATGE CORPORATIVA SL
Apoderado
- Sandra Carbonell Oller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 126, S 8, H GI 48505, I/A 5 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-17
Empresa: FSTOCK IMATGE CORPORATIVA SL
Administrador Unico
- Sandra Carbonell Oller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 126, S 8, H GI 48505, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-17
Empresa: FSTOCK IMATGE CORPORATIVA SL
Administrador Unico
- Sandra Carbonell Oller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 126, S 8, H GI 48505, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-17
Administrador Unico
- Sandra Carbonell Oller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 19, S 8, H GI 34700, I/A 7 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-166-17
Empresa: PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS ESADI SL
Administrador Unico
- Sandra Carbonell Oller
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 205, S 8, H GI 34616, I/A 4 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-166-17
Información de SANDRA CARBONELL OLLER
Mostramos los datos de SANDRA CARBONELL OLLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANDRA CARBONELL OLLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos