SANDOVAL SUJAR ALFREDO
Informe ejecutivo de SANDOVAL SUJAR ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SANDOVAL SUJAR ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANDOVAL SUJAR ALFREDO
Empresa: NAVES DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Sandoval Sujar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274, L 1187, F 125, S 8, H MA 34956, I/A 8 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-29
Empresa: FRIGARME SL
Apoderado
- Sandoval Sujar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730, L 643, F 122, S 8, H MA 9088, I/A 9 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: FRIGARME SL
Administrador Unico
- Sandoval Sujar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730, L 643, F 122, S 8, H MA 9088, I/A 8 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: A. SANDOVAL SUJAR SL
Liquidador
- Sandoval Sujar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647, L 3555, F 26, S 8, H MA101491, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-29
Empresa: A. SANDOVAL SUJAR SL
Administrador Solidario
- Rino Zorrilla Dolores Maria
- Sandoval Sujar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647, L 3555, F 26, S 8, H MA101491, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-29
Empresa: NAVES DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Sandoval Sujar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274, L 1187, F 124, S 8, H MA 34956, I/A 5 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-29
Empresa: A. SANDOVAL SUJAR SL
Administrador Solidario
- Rino Zorrilla Dolores Maria
- Sandoval Sujar Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647, L 3555, F 26, S 8, H MA101491, I/A 2 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Información de SANDOVAL SUJAR ALFREDO
Mostramos los datos de SANDOVAL SUJAR ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANDOVAL SUJAR ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos