SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUNT SA | Administrador Unico | 19/08/2022 | |
PINTADOS ESPECIALES SL | Apoderado | 22/05/2013 | |
SANDARA SL | REPR.143 RRM | 07/08/2012 |
VINCULACIONES DE SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT
Empresa: HUNT SA
Administrador Unico
- Sandoval Arana Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 155, S 8, H B 212844, I/A 12 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-08
Empresa: HUNT SA
Administrador Unico
- Sandoval Arana Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 155, S 8, H B 212844, I/A 12 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-08
Empresa: HUNT SA
Administrador Unico
- Sandoval Arana Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 154, S 8, H B 212844, I/A 10 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-08
Empresa: HUNT SA
Administrador Unico
- Sandoval Arana Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 154, S 8, H B 212844, I/A 10 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-08
Empresa: PINTADOS ESPECIALES SL
Apoderado
- Sandoval Arana Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23035 , F 63, S 8, H B 46728, I/A 15 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Empresa: SANDARA SL
REPR.143 RRM
- Sandoval Arana Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37537 , F 32, S 8, H B 112561, I/A 9 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Empresa: HUNT SA
Administrador Unico
- Sandoval Arana Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 154, S 8, H B 212844, I/A 9 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Información de SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANDOVAL ARANA MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos