SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE
Informe ejecutivo de SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINATEDA AREA DE SERVICIO SL | Socio Unico | 05/12/2017 | 21/02/2018 |
MINATEDA AREA DE SERVICIO SL | Administrador Unico | 05/12/2017 | 21/02/2018 |
PROMOCIONES Y REPARACIONES ABELLAN SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE
Empresa: MINATEDA AREA DE SERVICIO SL
Administrador Unico
- Sandoval Abril Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988, L 752, F 202, S 8, H AB 26476, I/A 2 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-02
Empresa: MINATEDA AREA DE SERVICIO SL
Administrador Unico
- Sandoval Abril Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988, L 752, F 201, S 8, H AB 26476, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-02
Empresa: MINATEDA AREA DE SERVICIO SL
Socio Único
- Sandoval Abril Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988, L 752, F 201, S 8, H AB 26476, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-02
Administrador Mancomunado
- Abellan Martinez Francisco
- Sandoval Abril Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 146, S 8, H AB 18028, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-02
Información de SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE
Mostramos los datos de SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANDOVAL ABRIL JUAN ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos