SANDES VILLALTA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SANDES VILLALTA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SANDES VILLALTA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANDES VILLALTA JOSE MARIA
Empresa: HEPRESAN TOOLING SL
Consejero Delegado Solidario
- Sandes Villalta Jose Maria
Consejero
- Sandes Villalta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18705 , F 10, S 8, H M 325761, I/A 2 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Empresa: HAIMER SPAIN SL
Apoderado
- Sandes Villalta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39867 , F 91, S 8, H B 354604, I/A 3 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Empresa: GRUPO HEPRESAN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Lopez Morueco Fernando
- Sandes Prada Victorino
- Sandes Villalta Javier
- Sandes Villalta Jose Maria
- Sandes Villalta Victorino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 130, S 8, H M 73686, I/A 10 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Información de SANDES VILLALTA JOSE MARIA
Mostramos los datos de SANDES VILLALTA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANDES VILLALTA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos